سلسلة الرياضيات الفيدية 6: الضرب في 25

سلسلة الرياضيات الفيدية 6: الضرب في 25


    الضرب في 25
    مثال: 84 x 25
    الخطوة الأولى: نقسم 84 على 2 ، نحصل على 42
    الخطوة الثانية: نقسم مرة أخرى العدد المحصل عليه 42 على 2 و نحصل على : 21
    الخطوة الثالثة: نضرب العدد المحصل عليه 21  في 100 و نحصل على : 2100
    84 x 25 = 2100
    نذكر أنه في حالة وجود الفاصلة: إذا ضربنا في 10 نزيح الفاصلة نحو اليمين برقم و اذا ضربنا في 100 نزيح الفاصلة نحو اليمين برقمين.

    عمليات للتطبيق:
    195 x 25 =
    77 x 25 =
    24 x 25 =
    914 x 25 =
    307 x 25 =
    36 x 25 =
    2005 x 25 =
    512 x 25 =
    65 x 25 =


    أجوبة التطبيق
    195 x 25 = 4875
    77 x 25 = 1925
    24 x 25 = 600
    914 x 25 = 22850
    307 x 25 = 7675
    36 x 25 = 900
    2005 x 25 = 50125
    512 x 25 = 12800
    65 x 25 = 1625


    سوروبان العرب
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع مدونة سوروبان العرب للحساب الذهني و تعليم الطفل .

    إرسال تعليق